Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kramsvad 26, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Bestyrelse: Maria Magdalena Thorn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Direktion: Tom-Ayn Ipsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-27 fjernes Navne: PH NR. 13 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-04-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Revisor: JØRGEN NIELSEN EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Bestyrelse: Torben Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Direktion: Torben Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-14 fjernes Revisor: HKS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 tilføjes Navne: PH NR. 13 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-29 fjernes Navne: DANA TRAAD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, handel og industri samt enhver form for finansieringsvirksomhed, herunder køb og salg af alle slags værdipapirer og andre finansielle instrumenter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten en direktør alene, formanden for bestyrelsen alene eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-25 tilføjes Vedtægter: 1992-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 tilføjes Revisor: HKS FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Revisor: ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-07 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-23 fjernes Bestyrelse: Egon Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kramsvad 26, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-03 tilføjes Bestyrelse: Egon Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Direktion: Torben Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-03 tilføjes Navne: DANA TRAAD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-03 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS, ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN, JØRGEN NIELSEN EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)