Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-07-02 fjernes Navne: ITS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 74, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Revisor: Ove Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-10 fjernes Bestyrelse: Lone Paskjær Sølund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-10 fjernes Direktion: Jørgen Sølund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Vedtægter: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Bestyrelse: Gavin Norman Jones (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 tilføjes Navne: ITS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 fjernes Navne: ITS-INTERN TRANSPORT SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 fjernes Bestyrelse: Jes Lysdahl Boldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-23 fjernes Direktion: Jes Lysdahl Boldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 74, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jes Lysdahl Boldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Direktion: Jes Lysdahl Boldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Navne: ITS-INTERN TRANSPORT SYSTEM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Revisor: Ove Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)