Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Qvist | 01.06.1997 | 01.06.1927 | direktion |
Else Frisenberg Viegand | 13.08.1992 | 01.06.1997 | direktør |
Gunnar Qvist | 30.09.1983 | 13.08.1992 | direktion |
Bastian Rankløve | 01.06.1927 | 04.08.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Uffe Bøgelund Jensen | 18.01.1996 | 04.08.2000 | bestyrelse |
Gunnar Qvist | 30.09.1983 | 04.08.2000 | bestyrelse |
Mogens Thorbøll Thygesen | 30.09.1983 | 04.08.2000 | bestyrelse |
Jørgen Kiilerich | 30.09.1983 | 08.02.1999 | bestyrelse |
Enver Edwin Medjedovic Hansen | 30.09.1983 | 18.01.1996 | bestyrelse |
Ingrid Brix Havemann | 30.09.1983 | 14.11.1994 | bestyrelse |
Finn Rønne | 30.09.1983 | 16.08.1994 | bestyrelse |