Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Kristian Zimmermann (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Rolf Peter Larsson (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Paw Søe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Jan Kristian Zimmermann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Kristian Zimmermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elementfabrikken 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Søpark 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Hjemmeside: varimixer.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@varimixer.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: wodschow@euroconnect.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Kenn Clausen (suppleant) (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-03-02 fjernes Bestyrelse: Jack Rennison Sode (suppleant) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-09 tilføjes Binavne: A/S WODSCHOW & CO (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med produktion og salg af røremaskiner samt i øvrigt fabrikation og handel samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 tilføjes Bestyrelse: Timothy John Fitzgerald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2017-12-19 fjernes Bestyrelse: Anders Börje Appelqvist (næstformand) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 tilføjes Navne: Varimixer A/S (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Navne: A/S WODSCHOW & CO (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Anders Börje Appelqvist (næstformand) (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Vedtægter: 2016-02-29 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-15 tilføjes Bestyrelse: Rolf Peter Larsson (formand) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2014-12-15 fjernes Bestyrelse: Eva Marie-Louise Lengberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-03 tilføjes Bestyrelse: Claus Hedegaard Drøjsbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2014-03-03 fjernes Bestyrelse: Gitte Binderup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2011-12-15 fjernes Revisor: Eskild Nørregaard Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Anders Rietz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 fjernes Bestyrelse: Bengt Gustav Gabrielsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af røremaskiner samt i øvrigt fabrikation og handel samt anden hermed i forbindelse stående virkomhed (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2011-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2011-11-11 tilføjes Vedtægter: 2011-11-11 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Bestyrelse: Anders Urban Claesson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-03 fjernes Bestyrelse: Lars Sture Silversved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-19 tilføjes Bestyrelse: Ture Arnfred Skriver (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-19 fjernes Bestyrelse: Anders Daae Borup (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-02 tilføjes Bestyrelse: Eddie Birger Lindorff Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-02 fjernes Bestyrelse: Peter Mejer Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-27 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Nils Christer Eliasson (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Mejer Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Peter Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-16 tilføjes Direktion: Jan Kristian Zimmermann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2005-08-16 fjernes Direktion: Thomas Hau Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Thierry Borg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-27 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Thierry Borg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Sture Silversved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-07 fjernes Bestyrelse: Anna Bie Kølander (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-07 tilføjes Legale ejere: Sveba Dahlen Group AB (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2000-06-07 tilføjes Revisor: Eskild Nørregaard Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Peder Thierry Borg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Anthon Worsøe-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-28 tilføjes Bestyrelse: Claes Lennart Gauffin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-28 fjernes Bestyrelse: Jean-Louis Perret (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: wodschow@euroconnect.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-11 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-10 fjernes Bestyrelse: Ture Arnfred Skriver (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Hau Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-06-01 fjernes Direktion: Nils Kofoed-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-03-14 tilføjes Bestyrelse: Giulio Maleci (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-27 fjernes Bestyrelse: Axel Lejrskov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-08 fjernes Bestyrelse: Eddie Birger Lindorff Andersen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Bestyrelse: Bjarne Elmelund Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-06 fjernes Bestyrelse: Karsten Aksten (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-23 fjernes Bestyrelse: Allan Rodian Poulsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-23 fjernes Direktion: Erik Reitzel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-08-18 fjernes Direktion: Per Valter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-02 fjernes Bestyrelse: Per Søholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-02 fjernes Revisor: Jacob Schiøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Søpark 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-11-10)
Den 1983-08-26 tilføjes Bestyrelse: Per Søholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-08-26 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-26 tilføjes Direktion: Per Valter Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-08-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-08-26 tilføjes Navne: A/S WODSCHOW & CO (offentliggjort 2018-01-09)
Den 1983-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)