Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 41, st., 2500 Valby (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Navne: J.B.C. VVS A/S (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2015-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2013-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-11 fjernes Bestyrelse: Jan Brødum Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-01-11 fjernes Direktion: Jørgen Brødum Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-01-11 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-02-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE LEVIN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som gas-, vand- og sanitetsinstallatør og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2008-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-11-17 tilføjes Vedtægter: 2008-11-17 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2008-11-17 fjernes Bestyrelse: Leon Brødum Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE LEVIN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-11 fjernes Revisor: DAN REVISION v/ Dan Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-30 tilføjes Revisor: DAN REVISION v/ Dan Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Revisor: Geer & Lyngvig Stats.aut revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: J.B.C. VVS A/S (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1992-01-31 fjernes Navne: J.B.C. GAS, VAND OG SANITET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-31 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 41, st., 2500 Valby (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Bestyrelse: Leon Brødum Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Direktion: Jørgen Brødum Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Navne: J.B.C. GAS, VAND OG SANITET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER, Geer & Lyngvig Stats.aut revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)