Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-05-13 fjernes Navne: ASX 3985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 13-15, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 fjernes Bestyrelse: James Rene Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-08 fjernes Direktion: James Rene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-06 tilføjes Vedtægter: 1984-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 13-15, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Bestyrelse: James Rene Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Direktion: James Rene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Navne: ASX 3985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)