Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Prip Bonnesen | 02.02.1983 | 26.08.1998 | direktion |
Jørgen Basso Larsen | 02.02.1983 | 04.06.1998 | direktion |
Kristian Kolding | 02.02.1983 | 04.06.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Damgaard Engel | 25.05.1998 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Vagn Rosenkilde | 25.05.1998 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Carl Christian Nielsen | 25.05.1998 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Peter Prip Bonnesen | 25.05.1998 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Per Skov | 25.05.1998 | 26.08.1998 | bestyrelse |
Laurids Andersen Jessen | 25.05.1998 | 26.08.1998 | formand |
Erling Sørensen Lindahl | 30.04.1997 | 25.05.1998 | bestyrelse |
Niels Oluf Kyed | 02.02.1983 | 25.05.1998 | bestyrelse |
Morten Rahbek Hansen | 02.02.1983 | 25.05.1998 | bestyrelse |
Poul Jørgen Jensen | 02.02.1983 | 25.05.1998 | bestyrelse |
Erik Bonnerup | 02.02.1983 | 25.05.1998 | formand |
Ove Hygum | 02.02.1983 | 26.03.1998 | bestyrelse |
Niels Lihn Jørgensen | 02.02.1983 | 30.04.1997 | bestyrelse |
Erik Christian Gørtz | 02.02.1983 | 10.06.1994 | bestyrelse |
Henrik Ramlau-Hansen | 02.02.1983 | 10.06.1994 | bestyrelse |
Svend Seitzberg | 02.02.1983 | 10.06.1994 | bestyrelse |
Stig Flemming Jakobsen | 02.02.1983 | 26.11.1993 | bestyrelse |
Alexander Michael Schaumann | 02.02.1983 | 14.05.1993 | bestyrelse |
Elvar Vinum | 02.02.1983 | 14.05.1993 | bestyrelse |
Hans Christian Hansen | 02.02.1983 | 24.05.1991 | bestyrelse |
Ole Berg Rasmussen | 02.02.1983 | 24.05.1991 | bestyrelse |
Poul Sørbye Friis | 02.02.1983 | 16.05.1990 | bestyrelse |
Bjarne Boye Nielsen | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
Holger Dock | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
Flemming Berg | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
Per Udsen | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
John Michael Willumsen | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
Henrik Walther Mogensen | 02.02.1983 | 11.05.1989 | bestyrelse |
Troels Christian Gunnergaard | 02.02.1983 | 06.12.1988 | bestyrelse |
Niels Rasmus Trads Rasmussen | 02.02.1983 | 03.10.1988 | bestyrelse |