Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-03-15 fjernes Navne: HVIDOVRE BIO 1-2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Revisor: Frode Toftild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Direktion: Rita Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Direktion: Rita Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive biografdrift, filmudlej- ning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Navne: HVIDOVRE BIO 1-2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Revisor: Frode Toftild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Vedtægter: 1983-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)