Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 36, 1., 1161 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: TONSBAKKEN 3 I/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 36, 1., 1161 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, st. th., 1058 København K (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, st. th., 1058 København K (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Reelle ejere: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2020-06-30)
Den 1983-02-01 tilføjes Interessenter: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2020-06-30)
Den 1982-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-01 tilføjes Navne: TONSBAKKEN 3 I/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 1982-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2020-06-30)