Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Navne: HALDRUP EJENDOMME ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-19 fjernes Navne: HALDRUP EJENDOMME A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Bestyrelse: Lars Haldrup Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-03-02 tilføjes Vedtægter: 2021-03-02 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2020-03-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Brunsgaard Petersen (formand) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2019-08-26 fjernes Bestyrelse: Hanne Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2016-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 108, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2015-02-11 fjernes Direktion: Mikael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-21 tilføjes Bestyrelse: Martin Bugge Skibsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2011-03-21 fjernes Bestyrelse: Christian Brunsgaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2008-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2008-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-09-11 tilføjes Legale ejere: LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2008-09-10 fjernes Legale ejere: LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2008-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomserhvervelse, ejendomsbesiddelse, udlejning og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-15 tilføjes Navne: HALDRUP EJENDOMME A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2008-08-14 fjernes Navne: BILHUSET HALDRUP AALBORG A/S (offentliggjort 2004-02-02)
Den 2008-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-08-15 tilføjes Vedtægter: 2008-08-15 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Direktion: Mikael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-23 fjernes Direktion: Mikael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Brunsgaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-01 fjernes Bestyrelse: Brian Skovly Deleuran (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-01 tilføjes Direktion: Mikael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-05 tilføjes Navne: BILHUSET HALDRUP AALBORG A/S (offentliggjort 2004-02-02)
Den 2004-01-04 fjernes Navne: AUTO TREND AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-05 fjernes Binavne: BILHUSET HALDRUP, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: autotrend@autotrend.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-29 fjernes Bestyrelse: Vagn Trend Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: autotrend@autotrend.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-16 tilføjes Bestyrelse: Brian Skovly Deleuran (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-16 fjernes Bestyrelse: Gerhard Albrechtsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-16 tilføjes Legale ejere: LARS HALDRUP PETERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2002-04-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Haldrup Petersen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2002-04-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-04-16 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-04-16 fjernes Direktion: Birgit Brogaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Anker Skaarup Lübker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Niels Hykkelbjerg Graversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Birgit Brogaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Vagn Trend Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2001-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jane Lund Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-02 fjernes Bestyrelse: Tage Brogaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 tilføjes Bestyrelse: Gerhard Albrechtsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-19 tilføjes Direktion: Vagn Trend Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-19 fjernes Direktion: Karsten Lund Trend Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-16 tilføjes Navne: AUTO TREND AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-15 fjernes Navne: STIHOLT NORD AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-04 tilføjes Bestyrelse: Tage Brogaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 fjernes Bestyrelse: Erik Stiholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 tilføjes Direktion: Karsten Lund Trend Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 fjernes Direktion: Erik Stiholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-01-04 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1999-01-04 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-12 tilføjes Direktion: Erik Stiholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-12 fjernes Direktion: Leif Stiholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-03 tilføjes Navne: STIHOLT NORD AALBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-02 fjernes Navne: STIHOLT NORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1996-10-25 fjernes Bestyrelse: Immanuel Nielsen Stiholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-03-10 tilføjes Bestyrelse: Poul Rørsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1993-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1992-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1992-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1992-02-20 fjernes Bestyrelse: Ludvig Hybschmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1991-06-21 fjernes Bestyrelse: Allan Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-06-21 fjernes Bestyrelse: Hans Jørn Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1990-04-10 fjernes Bestyrelse: Klaus Kyed Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-25 tilføjes Navne: STIHOLT NORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-24 fjernes Navne: DIESELSERVICE SÆBY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1988-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-11)
Den 1983-09-14 tilføjes Bestyrelse: Klaus Kyed Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-09-14 tilføjes Binavne: BILHUSET HALDRUP, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Direktion: Leif Stiholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-03-08 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-14 tilføjes Navne: DIESELSERVICE SÆBY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-07)
Den 1983-09-14 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1983-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-02-21)
Den 1983-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)