Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 2, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Bestyrelse: Jan Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Direktion: Jan Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Navne: L-F ENGERGI-AGENTUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-11 tilføjes Bestyrelse: Thomas Abildgren Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 fjernes Bestyrelse: Inger Agnethe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og agenturvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-11 tilføjes Vedtægter: 2000-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-23 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Leif Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 fjernes Direktion: Leif Oskar Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET N.KAMPLER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 2, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-07 tilføjes Bestyrelse: Inger Agnethe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Direktion: Leif Oskar Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-07 tilføjes Navne: L-F ENGERGI-AGENTUR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-07 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET N.KAMPLER ApS, Statsaut. revisor Leif Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)