Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jaakko Heikki Samuli Marjanen | 31.10.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Hanche-Olsen | 31.03.2016 | 31.10.2023 | adm. dir |
Thomas Søndergaard | 01.04.2003 | 31.03.2016 | adm. dir |
Poul Vithen | 07.12.1983 | 01.04.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jaakko Heikki Samuli Marjanen | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kari Lehtinen | 15.01.2019 | formand |
Janne Tapio Rautavuori | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Olli-Pekka Aslak Vanhanen | 14.05.2021 | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Markus Lengauer | 10.11.2017 | 31.12.2018 | formand |
Jyri Juhani Virrantuomi | 23.05.2017 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Pekka Veikko Kuusniemi | 23.05.2017 | 10.11.2017 | formand |
Sakari Jarkko Johannes Toivonen | 31.03.2016 | 14.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tuula Kaarina Ylhäinen | 26.05.2008 | 23.05.2017 | formand |
Pekka Veikko Kuusniemi | 26.05.2008 | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Søndergaard | 26.05.2008 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jukka Jalmar Paasikivi | 15.05.2006 | 26.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ilkka Juhani Liukas | 30.03.2004 | 26.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Pertti Jari Paasikivi | 03.05.1999 | 26.05.2008 | formand |
Peter Tærø Nielsen | 03.05.1999 | 15.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Poul Vithen | 07.12.1983 | 30.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Nielsen | 07.12.1983 | 03.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jukka Jalmar Paasikivi | 07.12.1983 | 03.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ilkka Juhani Liukas | 07.12.1983 | 03.05.1999 | bestyrelsesmedlem |