Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 1998-03-13 fjernes Navne: DATA & PAPIR ENGROS, SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 13-15, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Direktion: Ellef Henry Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-14 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Torben Wilstrup Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, handel og mæglervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 tilføjes Vedtægter: 1987-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 fjernes Bestyrelse: Ellef Henry Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 fjernes Direktion: Johan Hendrik Kjartansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 13-15, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Bestyrelse: Ellef Henry Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Johan Hendrik Kjartansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: DATA & PAPIR ENGROS, SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Torben Wilstrup Christensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)