Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 103, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Klaus Vollmond (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Navne: MICHAEL V. FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-28 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Revisor: Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 tilføjes Vedtægter: 1996-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Direktion: Michael Vollmond (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-13 fjernes Revisor: I DAG, HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderengen 103, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Michael Vollmond (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: MICHAEL V. FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: I DAG, HERLEV ApS, Stig Ulrik Bolten Jagd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)