Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Formål | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsevænget 51, 8464 Galten (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: juhlinbirgit@gmail.com (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Claus Juhlin (direktør) (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Birgit Grethe Juhlin (direktør) (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.050.000,00 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Claus Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Birgit Grethe Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Birgit Grethe Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Direktion: Birgit Grethe Juhlin (direktør) (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 tilføjes Vedtægter: 2018-01-24 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2017-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: juhlinbirgit@gmail.com (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2017-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: birgitjens@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Birgit Grethe Juhlin (direktion) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning, fabrikation, handel og udlejning og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: Else Høy (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 23, 8362 Hørning (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2010-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 1, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: birgitjens@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 1, 8362 Hørning (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 1, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-03 tilføjes Revisor: Else Høy (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-03 fjernes Revisor: Ole Sveistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 1, 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-24 tilføjes Direktion: Birgit Grethe Juhlin (direktion) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 1982-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-24 tilføjes Legale ejere: Birgit Grethe Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 1982-08-24 tilføjes Navne: JUHLIN MASKINER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-24 tilføjes Reelle ejere: Birgit Grethe Juhlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 1982-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Revisor: Ole Sveistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)