Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-06-02 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. MAJ 1987 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 67, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Revisor: Revision 88 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-23 fjernes Revisor: Peer Ole Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Bestyrelse: Aksel Martin Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Direktion: Alfred Magnus Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.002.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-03 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. MAJ 1987 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-02 fjernes Navne: ESBJERG OILTOOL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt produktion i forbindelse med olie- og naturgasaktiviteterne i Danmark og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-30 tilføjes Vedtægter: 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 67, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Bestyrelse: Aksel Martin Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Direktion: Alfred Magnus Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Navne: ESBJERG OILTOOL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Revisor: Peer Ole Christensen, Revision 88 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)