Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Slots Alle 10, 5631 Ebberup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Navne: J.H. HOLM INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Revisor: Johan Groth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 tilføjes Revisor: Johan Groth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-28 fjernes Revisor: BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering, investeringsvirksomhed, herunder investering i udenlandske værdipapirer på grundlag af såvel egne som lånte midler. Selskabets formål er på aktiv og dynamisk måde at købe og sælge værdipapirer, herunder udenlandske aktier, obligationer og dertil relaterede værdipapirer, såsom konvertible obligationer, warrents options og futures, opnåelse af renteindtægter, investering i danske og udenlandske ejendomme samt iøvrigt finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Revisor: BEENG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-06 tilføjes Vedtægter: 1995-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Preben Nørgaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slots Alle 10, 5631 Ebberup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Direktion: Jørgen Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Navne: J.H. HOLM INNOVATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Preben Nørgaard Jørgensen, REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)