Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen von Fyren Kieler | 13.09.2004 | 26.08.2010 | adm. dir |
Peter Lundbæk Nielsen | 13.05.2003 | 13.09.2004 | adm. dir |
Steen von Fyren Kieler | 28.03.1996 | 13.05.2003 | direktion |
Axel Rubinstein | 24.08.1982 | 28.03.1996 | direktion |
Bjarne Lading Rasmussen | 24.08.1982 | 28.03.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Christian Jørgensen | 23.06.2008 | 23.10.2009 | bestyrelse |
Peter Andreas Schiødte | 04.12.2007 | 26.08.2010 | formand |
Torben Knudsen | 01.05.2005 | 26.08.2010 | næstformand |
Anders Koch Halsteen | 01.05.2005 | 23.06.2008 | bestyrelse |
Steen von Fyren Kieler | 13.09.2004 | 26.08.2010 | bestyrelse |
Martin Schøtt | 13.09.2004 | 01.05.2005 | bestyrelse |
Søren Peter Wendt Larsen | 13.09.2004 | 01.05.2005 | næstformand |
Kaj Andreasen | 09.10.2003 | 04.12.2007 | formand |
Peter Lundbæk Nielsen | 09.10.2003 | 13.09.2004 | bestyrelse |
Lars Erik Kragh | 08.06.2000 | 23.06.2004 | bestyrelse |
Jan Robert Christoffersen | 08.06.2000 | 09.10.2003 | formand |
Torben Knudsen | 31.08.1998 | 08.06.2000 | bestyrelse |
Bjarne Lading Rasmussen | 31.08.1998 | 08.06.2000 | bestyrelse |
Steen Rasborg | 28.03.1996 | 08.06.2000 | formand |
Keld Søren Bjergegaard | 28.03.1996 | 02.07.1998 | bestyrelse |
Hans Peter Terpager | 24.08.1982 | 31.08.1998 | bestyrelse |
Robert Preben Sørensen | 24.08.1982 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Esben Visti Sønderstrup | 24.08.1982 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Bjarne Lading Rasmussen | 24.08.1982 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Torben Helmuth Petersen | 24.08.1982 | 28.03.1996 | bestyrelse |
Niels Karl Læssøe Stephensen | 24.08.1982 | 07.12.1992 | bestyrelse |
Carl Christian Jeffrey Schmidt | 24.08.1982 | 07.12.1992 | bestyrelse |
Hans Ernfred Øhrstrøm | 24.08.1982 | 07.12.1992 | formand |
Knud Moestrup | 24.08.1982 | 17.11.1987 | bestyrelse |
Erik Kristian Holst | 24.08.1982 | 17.11.1987 | bestyrelse |
Knud Bergholt | 24.08.1982 | 17.11.1987 | bestyrelse |
Mogens Roy Skougaard | 24.08.1982 | 17.11.1987 | bestyrelse |
Jørgen Vraa-Jensen | 24.08.1982 | 17.11.1987 | bestyrelse |