Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2011-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 122, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 fjernes Direktion: Tage Meinertz Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 fjernes Navne: TAKEB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Revisor: Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-11 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og servicevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 880.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Vedtægter: 2004-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-19 fjernes Bestyrelse: Tage Meinertz Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 fjernes Bestyrelse: Karen Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-02-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-18 tilføjes Revisor: Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-15 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-02 fjernes Bestyrelse: Birgitte Meinertz Høy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 122, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Meinertz Høy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Direktion: Tage Meinertz Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Navne: TAKEB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Revisor: Green IV ApS, AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)