Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnelunds Alle 48, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Navne: I.F.BERG REKLAMEVIRKSOMHED OG PRODUKTIONSSTYRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Revisor: Ove Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Direktion: Ingri Fernande Hedvig Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og industri og dermed beslægtede hverv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 tilføjes Vedtægter: 1990-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnelunds Alle 48, 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Direktion: Ingri Fernande Hedvig Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Navne: I.F.BERG REKLAMEVIRKSOMHED OG PRODUKTIONSSTYRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Revisor: Ove Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)