Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-23 fjernes Binavne: HOTEL FAABORG FJORD A/S, A/S FAABORG HAVN'S PAKHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-08 fjernes Bestyrelse: Klaus Revsbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Direktion: Bjørn Stubberud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-08 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET FÅBORG FJORD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Bestyrelse: Jon Erik Brødmo (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Bestyrelse: Torgeir Silseth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Direktion: Bjørn Stubberud (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Direktion: Ronni Guldbrandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Bestyrelse: Torgeir Silseth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Direktion: Torgeir Silseth (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 fjernes Direktion: Torgeir Silseth (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Bestyrelse: Niels Knud Vester (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Direktion: Niels Knud Vester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Colbjørnsensgade 7, 1652 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2001-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og leje fast ejendom og dermed beslægtede aktiviteter. Endvidere er selskabets formål at drive hotel og restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 tilføjes Vedtægter: 2001-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 fjernes Bestyrelse: Morten Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2001-02-21)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Beyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Niels Knud Vester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Direktion: Jens Erik Beyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET FÅBORG FJORD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 fjernes Navne: INTERSCAN HOTEL FAABORG FJORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-05 tilføjes Bestyrelse: Flemming Heegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-05 fjernes Bestyrelse: Jeanne Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jeanne Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Bestyrelse: Steen Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 tilføjes Direktion: Jens Erik Beyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-27 fjernes Direktion: Steen Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-05 tilføjes Navne: INTERSCAN HOTEL FAABORG FJORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-04 fjernes Navne: HOTEL FAABORG FJORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-04 fjernes Bestyrelse: Jonna Rose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-04 fjernes Direktion: Mogens Ullerup Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ole Borg Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-27 fjernes Bestyrelse: Thjelle Orloff Edward Ehrenskjöld (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-31 fjernes Bestyrelse: Erling Steffen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Bestyrelse: Jørn Henning Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-08 fjernes Direktion: Jørn Henning Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Direktion: Jørgen Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Navne: HOTEL FAABORG FJORD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-09 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET FAABORG HAVN'S PAKHUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-26 tilføjes Binavne: HOTEL FAABORG FJORD A/S, A/S FAABORG HAVN'S PAKHUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbenrå 6, 1124 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørkær Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Direktion: Jørgen Hansen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-02 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET FAABORG HAVN'S PAKHUS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, EY Danmark A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)