Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-11-15 fjernes Navne: ANDERS OLESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Direktion: Ivar Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1988-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-23 tilføjes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Direktion: Ejner Hessel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og transport- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 tilføjes Vedtægter: 1990-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1988-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Ejner Hessel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ANDERS OLESEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)