Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-02 fjernes Binavne: A.B. SCHOU'S EFTF. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 4, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@skandinaviskglas.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 fjernes Navne: SKANDINAVISK GLASKUNST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-12-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Revisor: FRR Bille & Buch-Andersen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 fjernes Bestyrelse: Ole Anker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 fjernes Direktion: Ole Anker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skandinaviskglas.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel - en gros og en detail - fortrinsvis med glas og porcelænsvarer samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Vedtægter: 1999-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-20 tilføjes Revisor: FRR Bille & Buch-Andersen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 fjernes Revisor: Ib Østlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-04 fjernes Bestyrelse: Helge Emil Bartels Christophersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-06 fjernes Bestyrelse: Carl Christian Anker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-06 fjernes Direktion: Carl Christian Anker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Navne: SKANDINAVISK GLASKUNST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-21 fjernes Navne: A.B. SCHOUS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 4, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Bestyrelse: Carl Christian Anker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Binavne: A.B. SCHOU'S EFTF. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Direktion: Carl Christian Anker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Navne: A.B. SCHOUS EFTF. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Revisor: Ib Østlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)