Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-03-22 fjernes Navne: ApS AF 14. OKTOBER 1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Direktion: Ole Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Vedtægter: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Direktion: Ole Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-10-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Navne: ApS AF 14. OKTOBER 1981 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)