Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Hass | 01.01.2008 | 26.03.2008 | adm. dir |
Boris Foss Sørensen | 24.08.1981 | 31.12.2007 | direktion |
Kaj Orla Mogensen | 24.08.1981 | 22.04.1993 | direktion |
Jan Opprud Jakobsen | 24.08.1981 | 30.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Anker-Svendsen | 20.03.2006 | 26.03.2008 | bestyrelse |
Knud Erik Bang | 20.03.2006 | 26.03.2008 | personlig_suppleant |
Anne Mette Toftegaard | 20.03.2006 | 26.03.2008 | personlig_suppleant |
Svend Anker Petersen | 20.03.2006 | 26.03.2008 | formand |
Finn Jelling Jellingsø | 20.03.2006 | 26.03.2008 | næstformand |
Vagn Børge Lauridsen | 27.02.2002 | 26.03.2008 | personlig_suppleant |
Jens Andreas Nygaard | 19.03.2001 | 20.03.2006 | suppleant |
Jørgen Franck Albrechtsen | 19.03.2001 | 27.02.2002 | suppleant |
Bjarne Toftlund | 01.03.1999 | 26.03.2008 | bestyrelse |
Jørn Anker-Svendsen | 03.04.1997 | 20.03.2006 | suppleant |
Mogens Dreyer | 24.08.1981 | 26.03.2008 | suppleant |
Svend Emil Nielsen | 24.08.1981 | 20.03.2006 | bestyrelse |
Jørgen Jensen | 24.08.1981 | 20.03.2006 | bestyrelse |
Ejler Arne Jansen | 24.08.1981 | 19.03.2001 | bestyrelse |
Carl Christian Nielsen | 24.08.1981 | 19.03.2001 | suppleant |
Kristian Emil Pedersen | 24.08.1981 | 19.03.2001 | suppleant |
Jan Opprud Jakobsen | 24.08.1981 | 28.02.1999 | bestyrelse |
Johannes Petersen Lollike | 24.08.1981 | 03.04.1997 | suppleant |
Kaj Orla Mogensen | 24.08.1981 | 22.04.1993 | bestyrelse |
Jan Opprud Jakobsen | 24.08.1981 | 22.04.1993 | suppleant |
Stinus Christian Nielsen | 24.08.1981 | 30.01.1991 | bestyrelse |