Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 1978-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEMP TEAM A/S. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 1986-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TALENT TEAM A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1991-03-04 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEX FORCE A/S. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2009-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VICH 7779 ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MOMENT A/S. (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2010-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MTC GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2016-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Leapeo ApS. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2016-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: MOMENT A/S. (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: CONVISION A/S. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CONVISION A/S. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: MeeW STUDIOS ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MeeW STUDIOS ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Balnab ApS. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2021-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Leapeo ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-14 fjernes Bestyrelse: Anette Steenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Schwenningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Søren Schmidt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-30 fjernes Bestyrelse: Philip Leth-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-30 fjernes Direktion: Sergej Malytchev (direktør) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Philip Leth-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Torben Lützhøft Evald (formand) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Hasselbalch Juhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Sergej Malytchev (direktør) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Kim Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-06-17 tilføjes Bestyrelse: Torben Lützhøft Evald (formand) (offentliggjort 2023-06-05)
Den 2022-06-16 fjernes Bestyrelse: Torben Lützhøft Evald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-14 tilføjes Bestyrelse: Nicklas Steffen Kany (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Kim Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Lützhøft Evald (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-03-22 tilføjes Vedtægter: 2022-03-22 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Steenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Dyrmann Juhler (formand) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Flemming Poulfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-23 tilføjes Bestyrelse: Ellinor Paik Juhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Kim Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Erik Dyrmann Juhler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Henning Hahnemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2020-11-01 fjernes Bestyrelse: Erik Dyrmann Juhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Dyrmann Juhler (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-05-17 fjernes Reelle ejere: Erik Dyrmann Juhler (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.800.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2017-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 6, 2., 1606 København V (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 20, 5., 1127 København K (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Bestyrelse: Kim Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-02-10 fjernes Bestyrelse: Mette Klingsten Peytz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-29 fjernes Bestyrelse: Peter Lundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Lundahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-14 fjernes Bestyrelse: Birgitte Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Ove Leth-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-09-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, investerings- og finansieringsvirksomhed samt andre aktiviteter i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, selskabets CFO i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-16 tilføjes Vedtægter: 2013-04-16 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-11-18 tilføjes Bestyrelse: Flemming Poulfelt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2011-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauser Plads 20, 5., 1127 København K (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2010-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 20, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Bestyrelse: Ove Leth-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 fjernes Bestyrelse: Bettina Kristine Paik Juhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-27 tilføjes Bestyrelse: Bettina Kristine Paik Juhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-27 fjernes Bestyrelse: Jens Maare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Maare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-23 fjernes Bestyrelse: Hans-Peter Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 fjernes Revisor: ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Legale ejere: Juhler Services Limited (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2001-11-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Dyrmann Juhler (offentliggjort 2020-11-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Bestyrelse: Hans-Peter Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-08-26 tilføjes Navne: JUHLER HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-25 fjernes Navne: ERIK DYRMANN JUHLER INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-04 fjernes Revisor: Henning Siemsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 20, 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-05 tilføjes Direktion: Erik Dyrmann Juhler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1978-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-05 tilføjes Navne: ERIK DYRMANN JUHLER INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1978-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Revisor: Henning Siemsen, ANASTASIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)