Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-23 tilføjes Revisor: REVIFJORD Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-23 fjernes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2022-01-04 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1999-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 520.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-08 tilføjes Vedtægter: 1999-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-26 fjernes Bestyrelse: Ole Mylliin Lings (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-01-26 fjernes Direktion: Kirsten Køhl Lings (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Revisor: Jan Sigsten Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 465.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohr'S Plads, 3921 Narsaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Mylliin Lings (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-10-26 tilføjes Direktion: Kirsten Køhl Lings (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1981-10-26 tilføjes Legale ejere: Kirsten Køhl Lings, Michael Hegnet Mylliin Lings (offentliggjort 2022-05-17)
Den 1981-10-26 tilføjes Navne: KIRSTEN LINGS POLARMAGASINET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Køhl Lings, Michael Hegnet Mylliin Lings (offentliggjort 2022-05-17)
Den 1981-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1981-10-26 tilføjes Revisor: Jan Sigsten Pedersen, REVIKON I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)