Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Navne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-12-23 fjernes Bestyrelse: Knud Vilhelm Berthou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Direktion: Stig Urwald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Navne: LOLLAND FALSTERS VARMEMØLLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Engestoftevej 50, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Blomquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-04-15 tilføjes Vedtægter: 1981-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engestoftevej 50, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Bestyrelse: Knud Vilhelm Berthou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Direktion: Stig Urwald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Navne: LOLLAND FALSTERS VARMEMØLLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørgen Blomquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)