Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sten Andersen | 01.12.1980 | 19.12.1991 | direktion |
Tyge Richard Wulff Hvass | 01.12.1980 | 23.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Michael Lindgreen Jørgensen | 01.12.1980 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Mogens Lunde | 01.12.1980 | 19.12.1991 | bestyrelse |
Hans Qvortrup | 01.12.1980 | 19.12.1991 | formand |
Hans Jokum Ravn | 01.12.1980 | 04.09.1990 | bestyrelse |
Bent Clausen | 01.12.1980 | 04.09.1990 | bestyrelse |
Ole Capion | 01.12.1980 | 23.08.1989 | bestyrelse |
Peter Stoffersen | 01.12.1980 | 23.08.1989 | bestyrelse |
Tyge Richard Wulff Hvass | 01.12.1980 | 02.11.1988 | bestyrelse |
Thorkild Ladefoged | 01.12.1980 | 02.11.1988 | bestyrelse |
Otto Vagn Eliassen | 01.12.1980 | 02.11.1988 | bestyrelse |
Ali Richter Nielsen | 01.12.1980 | 02.11.1988 | bestyrelse |