Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-07-28 fjernes Navne: H.K.H. INVEST AF 24/4 1947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Struensegade 7, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Revisor: MOGENS KIBSGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Bestyrelse: Vina Forring (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Direktion: Helle Klinge Faust (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 tilføjes Navne: H.K.H. INVEST AF 24/4 1947 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Navne: DANSK BILLEDSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings- og financieringsvirksomhed samt besiddelse og administration af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-30 tilføjes Vedtægter: 1992-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Georg Hviid (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 fjernes Revisor: POUL CARLSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-08 fjernes Bestyrelse: Torben Hviid (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 tilføjes Navne: DANSK BILLEDSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Navne: DANSK BILLEDSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Struensegade 7, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Hviid (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Direktion: Helle Klinge Faust (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Navne: DANSK BILLEDSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Revisor: POUL CARLSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB, MOGENS KIBSGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)