Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalvænget 10, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-06 fjernes Direktion: Kristian Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: bk@holst.be (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-06 fjernes Navne: BODIL HOLST NYKØBING MORS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: bk@holst.be (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvænget 10, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 12, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Vedtægter: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 12, 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-10-29 tilføjes Direktion: Kristian Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-10-29 tilføjes Navne: BODIL HOLST NYKØBING MORS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 26/10 1998. NYKØBING MORS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1980-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)