Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-12-14 fjernes Navne: KAKTUS FILM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 5, 1175 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Priisholm Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Direktion: Henrik Priisholm Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-09-23 tilføjes Vedtægter: 1986-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kultorvet 5, 1175 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Priisholm Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Direktion: Henrik Priisholm Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Navne: KAKTUS FILM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)