Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-02-06 fjernes Navne: ØENS REVISION OG FORVALTNING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 30, st., 1300 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Direktion: Thorkild Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Revisor: Allinge Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-10 fjernes Direktion: Bent Ejler Stegmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-10 fjernes Revisor: Bent Hyveled Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Direktion: Thorkild Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Revisor: ØENS REVISION BORMHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 tilføjes Navne: ØENS REVISION OG FORVALTNING, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Navne: MUSIKEXPERTEN RØNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-16 fjernes Direktion: Leo Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revision, forvaltningsvirksomhed og finansiel rådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 tilføjes Vedtægter: 1991-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 30, st., 1300 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Direktion: Leo Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Navne: MUSIKEXPERTEN RØNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Revisor: ØENS REVISION BORMHOLM ApS, Bent Hyveled Frederiksen, Allinge Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)