Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-26 fjernes Binavne: ICI PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 fjernes Navne: ZENECA PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Bestyrelse: John Smee (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Direktion: Bent Volkers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med medicinske, farmaceutiske, veterinære produkter og specialiteter samt anden dermed beslægtet og forenelig virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-21 tilføjes Vedtægter: 1993-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-07 tilføjes Navne: ZENECA PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-06 fjernes Navne: ICI-PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Henning Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Henning Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Binavne: ICI PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Direktion: Bent Volkers (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Navne: ICI-PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1965-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)