Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Steen Frahm | 01.08.1944 | 30.11.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Sundø Frahm | 13.01.1999 | 11.11.2002 | bestyrelse |
Flemming Steen Frahm | 01.08.1944 | 30.11.2005 | bestyrelse |
Nicolai Sundø Frahm | 01.08.1944 | 30.11.2005 | bestyrelse |
Jannie Frahm | 01.08.1944 | 15.10.1998 | formand |
Klaus Kiilerich-Hansen | 01.08.1944 | 01.12.1993 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 01.08.1944 | 26.06.1992 | bestyrelse |
Kaj Poul Munksø | 01.08.1944 | 05.02.1990 | formand |