Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-05-24 fjernes Navne: HOLM & STRØYBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 229, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-03 fjernes Direktion: Mogens Preben Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 229, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Direktion: Mogens Preben Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investering, herunder køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Navne: HOLM & STRØYBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Vedtægter: 1975-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)