Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Colding-Jørgensen | 30.11.1954 | 25.08.1993 | direktion |
Kai Hyldebrandt Hemmingsen | 30.11.1954 | 16.06.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hermann Zobel | 30.11.1954 | 25.08.1993 | bestyrelse |
Michael Colding-Jørgensen | 30.11.1954 | 25.08.1993 | bestyrelse |
Bent Georg Andersen | 30.11.1954 | 25.08.1993 | bestyrelse |
Ove Harkov Hansen | 30.11.1954 | 26.03.1993 | bestyrelse |
Jan Plenge | 30.11.1954 | 21.08.1990 | bestyrelse |
Bendt Arne Møller | 30.11.1954 | 06.02.1990 | bestyrelse |
Børge Schou-Nielsen | 30.11.1954 | 01.02.1989 | bestyrelse |