Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-06-30 fjernes Navne: A. FABRICIUS HANSEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Direktion: Else Ketty Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Revisor: Lillian Grell Langberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-30 fjernes Revisor: Civiløkonom, cand. jur. Arne Ib Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden dermed beslægtet industriel eller håndværksmæssig næring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-28 tilføjes Vedtægter: 1982-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Direktion: Else Ketty Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Navne: A. FABRICIUS HANSEN, ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Revisor: Civiløkonom, cand. jur. Arne Ib Lindgreen, Lillian Grell Langberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)