Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen | 18.12.1980 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aage Ølgaard Jensen | 18.12.1980 | 16.01.1995 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Højer Larsen | 22.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Aage Øllgaard Jensen | 18.12.1980 | bestyrelsesmedlem |
Johan Christian Bendix Øllgaard Jensen | 18.12.1980 | bestyrelsesmedlem |
Magdalene Øllgaard Larsen | 18.12.1980 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Dammark Øllgaard Jensen | 22.02.2008 | 09.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Højer Larsen | 13.02.2007 | 07.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Dammark Øllgaard Jensen | 13.02.2007 | 07.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Jensen | 18.12.1980 | 27.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kofod Hermansen | 18.12.1980 | 16.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Søm | 18.12.1980 | 16.01.1995 | bestyrelsesmedlem |