Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cai Klempel | 28.12.1950 | 18.12.1990 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Gjetting | 28.12.1950 | 18.12.1990 | bestyrelse |
Margret Gudmundsdottir | 28.12.1950 | 18.12.1990 | bestyrelse |
Cai Klempel | 28.12.1950 | 18.12.1990 | bestyrelse |
Per Skov | 28.12.1950 | 20.11.1989 | bestyrelse |
Hans Peter Slot | 28.12.1950 | 16.08.1988 | bestyrelse |
Finn Viktor Smith | 28.12.1950 | 05.08.1987 | bestyrelse |
Karsten Marinus Olesen | 28.12.1950 | 05.08.1987 | bestyrelse |
Svend Terkel Terkelsen | 28.12.1950 | 05.08.1987 | bestyrelse |