Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Danielsen | 07.05.1997 | 31.08.2004 | direktion |
Bent Erik Ravn | 22.04.1963 | 07.05.1997 | direktion |
Gurli Johanne Marie Engell | 22.04.1963 | 09.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Gottlieb Kilsgaard | 25.11.2003 | 31.08.2004 | bestyrelse |
Flemming Adriansen | 25.11.2003 | 31.08.2004 | bestyrelse |
Steen Hjort | 25.11.2003 | 31.08.2004 | formand |
Søren Rudbeck | 20.02.2003 | 25.11.2003 | bestyrelse |
Tonny Thierry Andersen | 19.03.2001 | 25.11.2003 | bestyrelse |
George Philip Wenning | 19.03.2001 | 20.02.2003 | bestyrelse |
Bjarne Lynge Pedersen | 15.02.2000 | 25.11.2003 | bestyrelse |
Lars Damgaard Sørensen | 27.02.1999 | 19.03.2001 | bestyrelse |
Jan Ovesen | 22.09.1998 | 27.02.1999 | bestyrelse |
Svend Holger Mygind | 07.05.1997 | 15.02.2000 | formand |
Verner Sven Søgaard | 30.08.1996 | 07.05.1997 | bestyrelse |
Bjarne Lau Pedersen | 22.04.1963 | 19.03.2001 | bestyrelse |
Allan Wahlstrøm | 22.04.1963 | 22.09.1998 | bestyrelse |
Steen Aage Bache | 22.04.1963 | 30.08.1996 | bestyrelse |
Henrik Klint | 22.04.1963 | 08.06.1994 | bestyrelse |
Knud Brandenborg | 22.04.1963 | 08.06.1994 | bestyrelse |
Jens Ib Thage | 22.04.1963 | 16.06.1992 | bestyrelse |
Klaus Sell | 22.04.1963 | 09.11.1987 | bestyrelse |
Gurli Johanne Marie Engell | 22.04.1963 | 09.11.1987 | bestyrelse |
Preben Dickow | 22.04.1963 | 09.11.1987 | formand |