Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Grubert(virk.: 86) | 3,53 % | 4,71 % | 7,06 % | 14,12 % |
Per Becher(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 18,18 % |
Erik Becher(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % |
Birgit Nendel Becher(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Torben Andersen(virk.: 51) | 25,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 75,00 % |
Søren Normann Sørensen(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Jens Müller(virk.: 15) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 26,67 % |
Frank Dreyer Thomsen(virk.: 5) | 0 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 11,97 % | 20,08 % | 21,19 % | 34,28 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birgit Nendel Becher | ||
Erik Becher | ||
Torben Andersen | ||
Per Becher | 10.01.2007 | Parkvænget 8, 2680 Solrød Strand |
Peter Grubert | 06.05.2011 | Fru Gyllembourgs Vej 8, 2000 Frederiksberg |
Frank Dreyer Thomsen | 11.04.2017 | Nørregade 23, 5970 Ærøskøbing |
Jens Müller | 23.05.2018 | Absalonsgade 13, 4200 Slagelse |
Søren Normann Sørensen | 07.11.2018 | Parkvænget 6, 2680 Solrød Strand |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 18.07.2005 (1618 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
lGF Holding ApS | 41023805 |
LG FINANS ApS | 31626005 |
LG Foods v/Nils Nørgaard & Lone Godske | 27127606 |
LG Forever | 41623497 |
LG FORVALTNING ApS | 33494262 |
LG fysioterapeut | 38717944 |
LGG ApS | 34464197 |
LGG Holding ApS | 36959843 |
LG Gran v/Lotte Jensen | 32382797 |
LG Graveservice I/S | 31222362 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 1 | 14 | 31 | 5 |
Per Becher(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Erik Becher(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Birgit Nendel Becher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torben Andersen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 35 | 11 | 1 |
Søren Normann Sørensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jens Müller(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Frank Dreyer Thomsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 34 % | 0 % | 1 % | 33 % | 28 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Grubert(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 71 | 6 | 2 | 33 |
Per Becher(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 10 | 0 | 7 |
Erik Becher(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 0 |
Birgit Nendel Becher(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torben Andersen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 48 |
Søren Normann Sørensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 5 |
Jens Müller(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 7 | 0 | 5 |
Frank Dreyer Thomsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 5 |
Sum | 103 | 36 | 2 | 103 |
Pct. | 42 % | 15 % | 1 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |