Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Kirkemann Rasmussen | 24.08.1976 | 07.11.2001 | direktion |
Niels Christian Skelmose | 24.08.1976 | 22.02.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Solveig Annelise Jensen | 20.06.1996 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Poul Kirkemann Rasmussen | 24.08.1976 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Bjarke Johan Kirkemann | 24.08.1976 | 07.11.2001 | bestyrelse |
Hanne Lidden Rasmussen | 24.08.1976 | 20.06.1996 | bestyrelse |
Niels Christian Skelmose | 24.08.1976 | 22.02.1995 | bestyrelse |
Hans Christian Mølgaard Jeppesen | 24.08.1976 | 16.11.1990 | bestyrelse |