Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-03-20 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 9. APRIL 1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adlers Gade 9, 4. th., 1053 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Revisor: Bjørn Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Direktion: Lise Marianne Bøtkow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, inve- steringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn der- med beslægtet virksomhed, herunder restaurationsvirksom- hed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Vedtægter: 1987-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 9. APRIL 1976 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-19 fjernes Navne: GERNGROSS & BACHMANN LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-19 fjernes Direktion: Flemming Børge Bachmann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adlers Gade 9, 4. th., 1053 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Direktion: Flemming Børge Bachmann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Navne: GERNGROSS & BACHMANN LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Revisor: Bjørn Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)