Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 19, 1308 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-19 fjernes Direktion: Torben Hartmann Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-19 fjernes Navne: HARTMANN & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-07-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive litografisk, reproteknisk og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Vedtægter: 1996-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 fjernes Revisor: ASKEHAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-12 tilføjes Navne: HARTMANN & PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-10-11 fjernes Navne: TORBEN HARTMANN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-23 tilføjes Navne: TORBEN HARTMANN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-22 fjernes Navne: HARTMANN LITHO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-04 tilføjes Navne: HARTMANN LITHO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-03 fjernes Navne: TOLVERSEN HI-FI CENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-03 fjernes Direktion: Preben Karl Tolversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klerkegade 19, 1308 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Direktion: Preben Karl Tolversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Navne: TOLVERSEN HI-FI CENTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Revisor: ASKEHAVE ApS, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)