Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-12-10 fjernes Navne: ALT FOR DYR - ALT FOR BILLIG ØSTERBROGADE 93, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Direktion: Bjarne Eliasen Daneholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Revisor: Niels-Erik Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 93, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Direktion: Bjarne Eliasen Daneholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Navne: ALT FOR DYR - ALT FOR BILLIG ØSTERBROGADE 93, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Revisor: Niels-Erik Gottlieb (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Vedtægter: 1977-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)