Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-10-07 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 11/11 1976 ApS, SILKEBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Revisor: Ove Bloch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, transportvirksomhed, finansiering og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-07-01 tilføjes Vedtægter: 1982-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 11/11 1976 ApS, SILKEBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Revisor: Ove Bloch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)