Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1998-02-27 fjernes Navne: A/S AF 19. MAJ 1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 33, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Direktion: Anita Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 tilføjes Revisor: KIJELA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-10 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og financiering samt dermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 tilføjes Vedtægter: 1994-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-09 tilføjes Navne: A/S AF 19. MAJ 1994 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-08 fjernes Navne: JOHN DANIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-26 fjernes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 33, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Direktion: Anita Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Navne: JOHN DANIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Revisor: Allan Hesseldahl Madsen, PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)