Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 50, 1705 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-08 fjernes Bestyrelse: Benny Jørgen Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Direktion: Benny Jørgen Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1989-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-08 fjernes Navne: AM AF 30. OKTOBER 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 tilføjes Navne: AM AF 30. OKTOBER 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 fjernes Navne: AUTOMAGNETO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 tilføjes Vedtægter: 2001-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-13 fjernes Binavne: DANSK RESERVEDELE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-25 fjernes Bestyrelse: Erik Axel Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-07-02 tilføjes Bestyrelse: Erik Axel Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 fjernes Bestyrelse: Ove Højtgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Direktion: Benny Jørgen Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 fjernes Direktion: John Vagn Eismark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-02 fjernes Revisor: Erling Karmal Næs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-01 tilføjes Navne: AUTOMAGNETO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-30 fjernes Bestyrelse: Jens Henning Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Direktion: Jens Henning Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-30 fjernes Navne: SJÆLLANDS AUTO-UDSTYR, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1989-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-22 fjernes Bestyrelse: Visti Torben Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 50, 1705 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-03-03 tilføjes Bestyrelse: Visti Torben Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Binavne: DANSK RESERVEDELE-AGENTUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Direktion: Jens Henning Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-03-03 tilføjes Navne: SJÆLLANDS AUTO-UDSTYR, SLAGELSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1953-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Revisor: Erling Karmal Næs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1953-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1953-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)