Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Jørgen Jakobsen | 02.07.1997 | 08.11.2005 | direktion |
John Vagn Eismark | 03.03.1953 | 02.07.1997 | direktion |
Jens Henning Larsen | 03.03.1953 | 30.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Jørgen Jakobsen | 02.07.1997 | 08.11.2005 | bestyrelse |
Lars Ole Ludvig Hansen | 02.07.1997 | 25.05.2001 | bestyrelse |
Erik Axel Jakobsen | 02.07.1997 | 25.05.2001 | bestyrelse |
John Vagn Eismark | 03.03.1953 | 02.07.1997 | bestyrelse |
Grethe Schütze | 03.03.1953 | 02.07.1997 | bestyrelse |
Ove Højtgaard Andersen | 03.03.1953 | 02.07.1997 | formand |
Jens Henning Larsen | 03.03.1953 | 30.11.1990 | bestyrelse |
Visti Torben Bundgaard | 03.03.1953 | 22.05.1989 | bestyrelse |